黄埔军校历任校长
黄埔军校自创立以来,历任校长皆为国家砥柱,肩负培养军事人才之重任。自1924年至2010年,黄埔军校共经历多任校长,承继黄埔精神,砥砺前行。
首任校长为蒋中正(蒋介石),于1924年5月至1947年10月担任。在此期间,黄埔军校初步形成,奠定了其军事教育体系的基础。
其后,关麟征中将接任第二任校长,于1947年10月至1949年9月期间在任。关校长在任期间,黄埔军校面临战争的严峻考验,培养了大批军事人才。
第三任校长为张耀明中将,于1949年9月至12月期间担任。在此短暂任期内,张校长继续发扬黄埔精神,为军队培养更多优秀人才。
罗友伦中将接替张耀明,成为第四任校长,于1950年8月至1954年8月在任。罗校长在任期间,黄埔军校逐渐形成稳定的发展态势,为国家培养了大批军事精英。
第五任校长为谢肇齐中将,于1954年9月至1957年3月担任。在此期间,谢校长进一步加强了黄埔军校的教育体系,为军队培养更多有才能的将领。
徐汝诚中将成为第六任校长,于1957年4月至1960年12月在任。在徐校长的领导下,黄埔军校在学术和军事训练方面都取得了显著的进步。
艾叆中将接任第七任校长,于1961年1月至1965年3月期间担任。艾校长在任期间,黄埔军校继续发展,为军队培养了大量优秀军事人才。
张立夫中将成为第八任校长,于1965年3月至1970年3月担任。张校长在任期间,黄埔军校进一步强化了教育体系,为国家培养了更多军事精英。
第九任校长为林初耀中将,于1970年4月至1973年2月在任。林校长在任期间,黄埔军校继续传承黄埔精神,培养更多军事人才。
秦祖熙中将接任第十任校长,于1973年2月至1976年3月期间担任。秦校长在任期间,黄埔军校在军事教育方面取得了显著成就。
言百谦中将成为第十一任校长,于1976年4月至1977年12月在任。言校长在任期间,黄埔军校进一步强化了人才培养体系,为国家培养更多军事人才。
许历农中将接替言百谦,成为第十二任校长,于1977年12月至1979年12月在任。许校长在任期间,黄埔军校在军事教育和人才培训方面继续取得显著成绩。
朱致远中将成为第十三任校长,于1979年12月至1981年6月期间担任。朱校长在任期间,黄埔军校在军事教育体系上取得了进一步发展。
卢光义中将接任第十四任校长,于1981年7月至1983年6月在任。卢校长在任期间,黄埔军校继续传承和发展黄埔精神,培养更多军事人才。
黄幸强中将成为第十五任校长,于1983年7月至1985年6月期间担任。黄校长在任期间,黄埔军校在教育体系和军事训练方面取得了显著进步。
黄耀羽中将接替黄幸强,成为第十六任校长,于1985年7月至1986年12月在任。黄校长在任期间,黄埔军校继续传承和发展黄埔精神,培养更多军事人才。
汤元普中将成为第十七任校长,于1986年12月至1989年6月期间担任。汤校长在任期间,黄埔军校在军事教育和人才培训方面取得了进一步发展。
胡家麒中将接任第十八任校长,于1989年7月至1991年6月在任。胡校长在任期间,黄埔军校在军事教育体系上取得了显著成就。
杨德智中将成为第十九任校长,于1991年7月至1993年9月期间担任。杨校长在任期间,黄埔军校在教育和军事训练方面继续取得显著进步。
马登鹤中将接替杨德智,成为第二十任校长,于1993年9月至1996年7月在任。马校长在任期间,黄埔军校在人才培养和军事教育方面取得了显著成就。
童兆阳中将成为第二十一任校长,于1996年7月至1997年7月期间担任。童校长在任期间,黄埔军校在教育体系和军事训练方面进一步发展。
丁渝洲中将接任第二十二任校长,于1997年7月至1998年1月在任。丁校长在任期间,黄埔军校在军事教育体系上取得了进一步发展。
张岳衡中将成为第二十三任校长,于1998年1月至2002年2月在任。张校长在任期间,黄埔军校在人才培养和军事教育方面取得了显著成就。
杨国强中将接替张岳衡,成为第二十四任校长,于2002年3月至2005年6月在任。杨校长在任期间,黄埔军校在军事教育体系和人才培养方面继续取得显著进步。
王根林中将成为第二十五任校长,于2005年7月至2006年6月在任。王校长在任期间,黄埔军校进一步强化了教育体系,为军队培养更多优秀人才。
陈良沛少将成为第二十六任校长,于2006年8月至2010年7月在任。陈校长在任期间,黄埔军校在军事教育和人才培养方面取得了显著成就。
全子瑞少将成为第二十七任校长,于2010年7月起至今在任。全校长在任期间,黄埔军校继续传承和发展黄埔精神,为国家培养更多军事人才。
扩展资料
黄埔军校,全名中国国民党陆军军官学校。是近代中国闻名的一所军事学校,培养了许多在抗日战争和国共内战中闻名的指挥官。第一次国共合作时期的一至六期,原址设于中国大陆广东省广州市黄埔区长洲岛,军校在1924年由中国国民党成立,目的是为国民革命训练军官,是国民政府北伐统一中国的主要军力。黄埔军校于1927年改制为中央陆军军官学校,1946年再改制为陆军军官学校,并于国民党迁台时一并迁至台湾高雄凤山。
请问谁有黄埔军校的历史简介?
1947年7月,任黄埔军校校长23年的蒋介石不再兼任,由关鳞征升任校长。1949年12月未及分配的和第二十四期入伍生在迁校西昌途径大邑一带,被解放军打散后,在成都被收容起义。解放军1949年12月27日解放成都后,陆军军官学校停办。至此,成立25年的黄埔军校在大陆宣告结束。成都时期设有九所分校,第一至...
福建省莆田第二中学的知名校友
培养了400多位教授、博士。27位大学校长、党委书记。80年后毕业的博士、教授超过50人。蒲鲁士(1864~1918)号叟堂,美国乌省泉田城新历克顿乡人,美国何省卫斯里神学大学道学博士。1890年起奉派来莆传道,当时废科举,兴学堂,他和夫人蒲星氏创建该校前身西学堂,设体育、英文、数学、格致等课程,...